Eivind Frederik Kramme
Karrieren startede hos: | STAEFA CONTROL SYSTEM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.313' DKK A/S BYMIDTEN (2021) |
Største underskud: | -4.075' DKK A/S BYMIDTEN (2022) |
Største egenkapital: | 146.194' DKK KAREN OG POUL F. HANSENS FAMILIEFOND (2022-23) |
Største gæld: | 109.965' DKK LOGOS CONTROL SYSTEMS A/S (Nu: Logos Payment Solutions A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 117 årsværk hos LOGOS CONTROL SYSTEMS A/S (Nu: Logos Payment Solutions A/S) (2021) |
Seed: 485612061
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i STAEFA CONTROL SYSTEM A/S (tidligere STÄFA CONTROL SYSTEM A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Eivind Frederik Kramme i 25 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. januar 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. januar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat Eivind Frederik Kramme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (75)
-
ALLERGIFONDEN AF 1981 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
PER KJÆR NIELSEN HOLDING A/S (Nu: SKN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2011
Registreringsdato: 05.09.2011 -
OLE KJÆR NIELSEN HOLDING A/S (Nu: OKN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2011
Registreringsdato: 05.09.2011
Blå bog (fortsat)
Eivind har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.01.1989 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2002 - 05.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2002 - 05.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.1986 - 31.05.1999
Bestyrelsesmedlem
26.07.2002 - 05.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Eivind har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 3 måneder fra 1971 til 1997 hos STAEFA CONTROL SYSTEM A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.977' DKK (LOGOS CONTROL SYSTEMS A/S (Nu: Logos Payment Solutions A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.199' DKK (REFERENCELABORATORIET ApS (Nu: REFLAB ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.175' DKK (A/S BYMIDTEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 505' DKK (REFERENCELABORATORIET ApS (Nu: REFLAB ApS)).