Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen
Karrieren startede hos: | HYDROMANN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.401' DKK IPL ANLÆG A/S (2019-20) |
Største underskud: | -89.695' DKK A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM REMSKIVE- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: A/S I.P.L. HOLDING) (2018-19) |
Største egenkapital: | 148.076' DKK A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM REMSKIVE- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: A/S I.P.L. HOLDING) (2013-14) |
Største gæld: | 92.107' DKK AVANTI PLAST FINANS ApS (Nu: A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM) (2014-15) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos AVANTI PLAST FINANS ApS (Nu: A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM) (2015-16) |
Seed: 1203899884
Det begyndte for længe siden i HYDROMANN HOLDING A/S (tidligere MASKINFABRIKKEN HYDRO-MANN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen i 21 år 1 måned, inden stoppet d. 4. januar 1991.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
A/S I.P.L. HOLDING
Ejerandel: 90-99.99% -
VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DIREKTØR JOHAN CHR BENDIX ØLLGÅRD JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
IPL ANLÆG A/S
Via A/S I.P.L. HOLDING -
K/S HOLMEN VINDMØLLE 4
Via VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS -
Holmen I Scada ApS
Via K/S HOLMEN VINDMØLLE 4
Direktørposter (2)
-
A/S I.P.L. HOLDING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1980 -
IPL ANLÆG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
A/S I.P.L. HOLDING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1980 -
MP PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2010 -
IPL ANLÆG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2019
Tidslinje (43)
-
Ejendomsselskabet Støberivej 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
IPL ANLÆG A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.12.2019
Registreringsdato: 09.12.2019 -
IPL ANLÆG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2019
Registreringsdato: 09.12.2019
Blå bog (fortsat)
Johan har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
09.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A/S I.P.L. HOLDING (96% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.154' DKK. Gennem sit holdingselskab A/S I.P.L. HOLDING har Johan dermed også andele i IPL ANLÆG A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i IPL ANLÆG A/S der præsenterede et overskud på 24.401' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM REMSKIVE- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: A/S I.P.L. HOLDING) der præsenterede et underskud på 89.695' DKK.
Johan har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år 9 måneder fra 1980 til i dag hos A/S I.P.L. HOLDING.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.045' DKK (K/S HOLMEN VINDMØLLE 4).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 18.154' DKK (A/S I.P.L. INDUSTRI PRODUKT LEM REMSKIVE- OG BEHOLDERFABRIK (Nu: A/S I.P.L. HOLDING)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 64' DKK (VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Aage Øllgaard Jensen.