Søren Hygom
Karrieren startede hos: | ERO AF 1991 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72.367' DKK SHHE III ApS (2021) |
Største underskud: | -62.307' DKK STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 1.194.574' DKK GARMAT SCANDINAVIA ApS (Nu: A/S KBUS 8 NR. 2374) (2015) |
Største gæld: | 329.932' DKK WMO SHIPPING COMPANY A/S (Nu: WSC Esbjerg A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 116 årsværk hos KVM A/S (2019-20) |
Seed: 1076536223
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i ERO AF 1991 A/S (tidligere AKTIESELSKABET EUROPA FISKEEKSPORT) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Hygom i 32 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 8. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. januar 1994.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
UDLEJER SØREN HYGOM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SHHE II ApS
Ejerandel: 100% -
SHHE III ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
WSC Esbjerg A/S
Via SHHE III ApS -
WORLD MARINE OFFSHORE A/S UNDER KONKURS
Via WSC Esbjerg A/S -
BB TOWING & DIVING A/S UNDER KONKURS
Via WORLD MARINE OFFSHORE A/S -
WMO Management A/S UNDER KONKURS
Via WORLD MARINE OFFSHORE A/S -
Inertia ApS
Via WORLD MARINE OFFSHORE A/S -
WMO Support A/S UNDER KONKURS
Via WORLD MARINE OFFSHORE A/S -
World Marine Offshore Taiwan ApS
Via WORLD MARINE OFFSHORE A/S -
KAJ INVEST A/S
Via SHHE III ApS -
ISVÆRKET A/S
Via KAJ INVEST A/S -
Zefyr Invest I A/S
Via SHHE III ApS -
KVM SKAKO A/S
Via Zefyr Invest I A/S -
KVM A/S
Via KVM SKAKO A/S -
SKAKO Concrete A/S
Via KVM SKAKO A/S -
Torskekaj Invest ApS
Via SHHE III ApS -
Zefyr Invest II A/S
Via Torskekaj Invest ApS -
TYTEX A/S
Via Zefyr Invest II A/S -
Zefyr Invest III A/S
Via SHHE III ApS -
Bramidan Holding A/S
Via Zefyr Invest III A/S -
BRAMIDAN A/S
Via Bramidan Holding A/S -
BRAMIDAN FINANCE A/S
Via Bramidan Holding A/S
Direktørposter (3)
-
SHHE II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2015 -
SHHE III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2015 -
Torskekaj Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.07.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
A/S KBUS 8 NR. 2374
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1987 -
DOGIS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2024 Ny -
WSC Esbjerg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2012 -
ISVÆRKET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2014 -
KAJ INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2014 -
JAMT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (88)
-
DOGIS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
SHHE I ApS (Nu: JAMT ApS) (0%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
WORLD MARINE OFFSHORE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,99% -
Reel ejer
03.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Direktør og Reel ejer
23.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,5% -
Direktør og Ejer
21.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
21.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Hygom har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i GARMAT SCANDINAVIA ApS (Nu: A/S KBUS 8 NR. 2374) der præsenterede et overskud på 70.860' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i WMO SHIPPING COMPANY A/S (Nu: WSC Esbjerg A/S) der præsenterede et underskud på 25.757' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 34 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 3 måneder fra 1987 til i dag hos A/S KBUS 8 NR. 2374.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 17.507' DKK (KVM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.752' DKK (STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216.804' DKK (SHHE III ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -47.211' DKK (STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S (Nu: Dominion Denmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Søren Kristian Espersen.