Henrik Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAS CONSULT V/HENRIK RASMUSSEN (Stifter) |
Største overskud: | 76.034' DKK LANDSHOLDET HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -17.139' DKK FONDEN ROSKILDE EVENTS & CONSULT (Nu: FONDEN ROSKILDE FESTIVAL) (2020) |
Største egenkapital: | 573.211' DKK LANDSHOLDET HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 262.729' DKK Ejendomsfonden Naturkraft (2021) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos ROSKILDE KULTURSERVICE ApS (Nu: ROSKILDE KULTURSERVICE A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAS CONSULT V/HENRIK RASMUSSEN (40 år 8 måneder) |
Seed: 523010792
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1984 hos RAS CONSULT V/HENRIK RASMUSSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Rasmussen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Henrik nu besiddet i 40 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
RAS CONSULT V/HENRIK RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Café Centralhjørnet I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RASSS CONSULT & Events A/S
Ejerandel: 100% -
JULELAGERET ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (2)
-
RASSS CONSULT & Events A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2010 -
JULELAGERET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2014
Bestyrelsesposter (6)
-
RASSS CONSULT & Events A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2007 -
LANDSHOLDET ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2017 -
Fonden Naturkraft
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2023 -
LUND & BENDSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.08.2022 -
Ejendomsfonden Naturkraft
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2023 -
LANDSHOLDET HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (70)
-
Ejendomsfonden Naturkraft
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Fonden Naturkraft (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Ejendomsfonden Naturkraft (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
07.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
07.06.2007 - Stadig aktiv
Direktør og Ejer
03.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos LANDSHOLDET HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 76.034' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos LANDSHOLDET ApS der præsenterede et underskud på 13.286' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2007 til i dag hos RASSS CONSULT & Events A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.181' DKK (LANDSHOLDET HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.286' DKK (LANDSHOLDET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 573.211' DKK (LANDSHOLDET HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.520' DKK (FC ROSKILDE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Mette Kirstine Bjerrum Jensen.