Erik Gregers Hansen
Karrieren startede hos: | J. CHR. MØLLER & CO. A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.942.457' DKK LAURITZEN FONDEN (2022) |
Største underskud: | -1.616.144' DKK LAURITZEN FONDEN (2015) |
Største egenkapital: | 10.339.932' DKK BAVARIAN NORDIC A/S (2023) |
Største gæld: | 1.914.016' DKK FERTIN PHARMA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 811 årsværk hos BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (2023) |
Seed: 147847247
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for længe siden i J. CHR. MØLLER & CO. A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Erik Gregers Hansen i 69 år 9 måneder, inden stoppet d. 24. juni 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGH Gentofte ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
RIGAS INVEST ApS
Via EGH Gentofte ApS -
TRESOR ApS
Via RIGAS INVEST ApS -
H.I.J. INVEST ApS
Via TRESOR ApS -
Farumgade 2 B ApS
Via TRESOR ApS -
PPIM Holding ApS
Via TRESOR ApS -
Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S
Via PPIM Holding ApS -
PPSI A/S
Via PPIM Holding ApS -
Petersen & Partners PFC A/S
Via PPIM Holding ApS -
Petersen & Partners Selskab II A/S
Via PPIM Holding ApS -
Saga VII Management Invest K/S
Via TRESOR ApS -
Haslevej 3 ApS
Via TRESOR ApS -
Saga IX Management Invest K/S
Via TRESOR ApS -
From Real Return Fund ApS
Via TRESOR ApS -
Silva Baltica 4 ApS
Via TRESOR ApS -
HANSEN ADVISERS ApS
Via RIGAS INVEST ApS -
SIRIUS HOLDING ApS
Via RIGAS INVEST ApS -
TRESOR ASSET ADVISERS ApS
Via SIRIUS HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
RIGAS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1979 -
TRESOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.1999 -
SIRIUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2016 -
TRESOR ASSET ADVISERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008 -
EGH Gentofte ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
POLARIS MANAGEMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.02.2005 -
Bagger-Sørensen Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2019 -
LAURITZEN FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.01.2019 -
WIDE INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2008 -
SIRIUS HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2016 -
Saga Private Equity ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (229)
-
Farumgade 2 B ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
LESANCO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 101 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,92% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Gregers Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGH Gentofte ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 152.604' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RIGAS INVEST ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Erik Gregers Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Gregers Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LAURITZEN FONDEN der præsenterede et overskud på 1.942.457' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i LAURITZEN FONDEN der præsenterede et underskud på 574.278' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 85 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 73 år 3 måneder fra 1923 til 1997 hos J. CHR. MØLLER & CO. A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.482.943' DKK (BAVARIAN NORDIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 162.974' DKK (FERTIN PHARMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.339.932' DKK (BAVARIAN NORDIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40.336' DKK (FREDERIKSBORG MOTORVEJS SERVICE A/S (Nu: SEMVAC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Anne Reinholdt Hansen.