Karl Christiansen
Karrieren startede hos: | KARL CHRISTIANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største underskud: | -200.730' DKK N1 A/S (2021) |
Største egenkapital: | 29.078.696' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største gæld: | 9.043.243' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2023) |
Flest årsværk: | 847 årsværk hos ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Seed: 497940945
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos KARL CHRISTIANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Karl Christiansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Karl nu bestreddet i 50 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
KARL CHRISTIANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ECKSTEVER KOMPLEMENTAR II ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SPI - Veitsbronn K/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Komplementarselskabet SPI Veitsbronn ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Roskilde Retail Park III Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Roskilde Retail Park III
Via Roskilde Retail Park III Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
ECKSTEVER KOMPLEMENTAR II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
ECKSTEVER KOMPLEMENTAR II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2006
Ejendomme (6)
Tidslinje (48)
-
N1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
N1 Randers A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Karl har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
19.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
02.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Karl Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) der præsenterede et overskud på 9.241.255' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos N1 A/S der præsenterede et underskud på 200.730' DKK.
Karl har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 2006 til i dag hos ECKSTEVER KOMPLEMENTAR II ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.755' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66.033' DKK (Eniig Forsyning A/S (Nu: Norlys Infrastruktur A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -163.421' DKK (RUS AGRO TEAM A/S (Nu: AgroSkandia Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Allan Korsgaard Christiansen.