Børge Poul Dahlstrøm
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1990 - 31. dec. 2013 |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER BØRGE P PETERSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER BØRGE P PETERSEN (23 år 6 måneder) |
Seed: 1798072875
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Børge Poul Dahlstrøm. Første gang Børge var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1990 i GÅRDEJER BØRGE P PETERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Børge Poul Dahlstrøm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Børge i 23 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2013.
Tidslinje (2)
-
GÅRDEJER BØRGE P PETERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
GÅRDEJER BØRGE P PETERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1990
Registreringsdato: 01.07.1990
Blå bog (fortsat)
Børge har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 29 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2017 - 25.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1990 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Orla Mogens Raae Olsen.