Kjeld Rønning Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | RYDALSMINDE PLANTAGE V/ KJELD R. NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.612' DKK KRN HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -1.844' DKK KRN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.099' DKK KRN HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 1.591' DKK KRN HOLDING ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mantek Engineering ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RYDALSMINDE PLANTAGE V/ KJELD R. NIELSEN (27 år) |
Seed: 133223271
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1997 ved RYDALSMINDE PLANTAGE V/ KJELD R. NIELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kjeld Rønning Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kjeld nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RYDALSMINDE PLANTAGE V/ KJELD R. NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KRN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mantek Engineering ApS
Via KRN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Mantek Engineering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022 -
KRN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Mantek Engineering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2022
Tidslinje (7)
-
Mantek Engineering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
Mantek Engineering ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
JW ENGINEERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2015
Registreringsdato: 29.01.2015
Blå bog (fortsat)
Kjeld har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2008 - 29.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KRN HOLDING ApS landede et overskud på 1.612' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KRN HOLDING ApS landede et underskud på 1.844' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 497' DKK (Mantek Engineering ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26' DKK (KRN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (Mantek Engineering ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 393' DKK (KRN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Peter Aarø Rasmussen.