Mogens Kristoffer Kristoffersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 1975 (49 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGENS KRISTOFFERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 9.401' DKK Obton Balance Privatinvestor A/S (2022) |
Største underskud: | -454' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2015-16) |
Største egenkapital: | 99.475' DKK Obton Balance Privatinvestor A/S (2017) |
Største gæld: | 1.679' DKK K/S Obton Solenergi Ritter (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Obton Balance Privatinvestor A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOGENS KRISTOFFERSEN (49 år 6 måneder) |
Seed: 1464507941
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos MOGENS KRISTOFFERSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Mogens Kristoffer Kristoffersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Mogens nu bestreddet i 49 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MOGENS KRISTOFFERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Obton Solenergi Ritter
Via Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
OBTON SOLENERGI TERVES KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016 -
K/S OBTON SOLENERGI TERVES (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016 -
K/S Obton Solenergi Ritter (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.07.2016
Registreringsdato: 13.07.2016
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
13.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
16.03.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
04.11.2014 - 21.09.2016
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.10.2014 - 21.09.2016
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S OBTON SOLENERGI TERVES kunne fremvise et overskud på 561' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor K/S Obton Solenergi Ritter kunne fremvise et underskud på 454' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.270' DKK (Obton Balance Privatinvestor A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.858' DKK (Obton Balance Privatinvestor A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Per Kristian Møller Andersen.