Jørn Dann Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1978 (46 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RØSTOFTE MASKINER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.445' DKK MI TRADING ApS (Nu: MI A/S) (2022) |
Største underskud: | -7.240' DKK MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.) (2014-15) |
Største egenkapital: | 60.601' DKK MI TRADING ApS (Nu: MI A/S) (2023) |
Største gæld: | 257.460' DKK MASKINHANDLER INDKØBSRINGEN A.M.B.A. (Nu: MI INDKØBSRINGEN A.M.B.A.) (2013-14) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S (Nu: RØSTOFTE MASKINER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RØSTOFTE MASKINER A/S (46 år 7 måneder) |
Seed: 1445220778
Karrieren som erhvervsleder startede for flere år siden ved RØSTOFTE MASKINER A/S (tidligere ASGER NIELSEN, RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørn Dann Nielsen i 44 år 2 måneder, før stoppet den 11. maj 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 661' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØSTOFTE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nielsen & Becke ApS
Via RØSTOFTE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RØSTOFTE MASKINER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.1978 -
RØSTOFTE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2002 -
Nielsen & Becke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
UDLEJER DANN NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2024
Registreringsdato: 01.10.2024 -
Maskinhandler Indkøbsringen Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
ASGER NIELSEN, RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S (Nu: RØSTOFTE MASKINER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jørn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.1988 - 01.10.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2017 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.1978 - 11.05.2022
Direktør
23.02.1978 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.09.2002 - 19.03.2018
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S (Nu: RØSTOFTE MASKINER A/S) kunne fremvise et overskud på 6.970' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RØSTOFTE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.634' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.450' DKK (MI TRADING ApS (Nu: MI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.601' DKK (MI TRADING ApS (Nu: MI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.661' DKK (Nielsen & Becke ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Willi Becke.