Erik Knudsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1998 - 31. dec. 2016 |
Karrieren startede hos: | Concept IT (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -11' DKK KELT ApS (2018) |
Største egenkapital: | -10' DKK KELT ApS (2016) |
Største gæld: | 31' DKK KELT ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Concept IT (18 år 11 måneder) |
Seed: 458355660
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Erik Knudsen. Den første gang Erik var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1998 ved Concept IT (tidligere Erik Knudsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Erik Knudsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Erik i 18 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2016.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
KELT ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2018
Registreringsdato: 04.09.2018 -
KELT ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2018
Registreringsdato: 04.06.2018 -
Erik Knudsen (Nu: Concept IT) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Karrieren har i alt varet 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.04.2016 - 25.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.10.2017 - 10.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.10.2017 - 10.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Ejer
25.04.2014 - 04.09.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 1999 til 2000 hos NORDISK TRÆ KONCEPT ApS.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Frede Krøjgaard.