Hans Pontoppidan
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AIRDATA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.049' DKK ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS) (2014) |
Største underskud: | -396' DKK HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.768' DKK HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.384' DKK ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AIRDATA ApS (32 år 4 måneder) |
Seed: 403544476
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1985 i AIRDATA ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hans Pontoppidan i 32 år 4 måneder, inden stoppet d. 8. november 2017.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et overskud på 85' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ASA Software ApS
Via HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
ASA Software ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
AIRDATA ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2017
Registreringsdato: 08.11.2017 -
HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2013
Registreringsdato: 02.09.2013
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.05.2002 - 01.06.2021
Bestyrelsesmedlem
28.10.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,11% -
Direktør
19.06.1985 - 08.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 01.09.2013
Ejer og Direktør
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1990 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hans Pontoppidan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.459' DKK. Gennem sit holdingselskab HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS har Hans dermed også andele i ASA Software ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hans Pontoppidan, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS) landede et overskud på 1.049' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS landede et underskud på 396' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 297' DKK (HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.459' DKK (HANS PONTOPPIDAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.247' DKK (ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS ApS (Nu: ASA Software ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Henrik Wendelboe.