Rasmus Mencke
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOTCOM I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.890' DKK MAPSPEOPLE A/S (2014) |
Største underskud: | -42.444' DKK MAPSPEOPLE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 44.950' DKK MAPSPEOPLE A/S (2021) |
Største gæld: | 68.264' DKK MAPSPEOPLE A/S (2019) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos MAPSPEOPLE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af FTWW ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 2066521687
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1998 i DOTCOM I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peter James Bjørndal at Rasmus Mencke stiftede DOTCOM I/S den dag i oktober 1998. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rasmus i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FTWW ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FTWW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
MAPSPEOPLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
MAPSPEOPLE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2018
Registreringsdato: 31.05.2018 -
FTWW IVS (Nu: FTWW ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2018
Registreringsdato: 22.04.2018 -
FTWW IVS (Nu: FTWW ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2018
Registreringsdato: 22.04.2018
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Mencke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FTWW ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 195' DKK. Igennem holdingselskabet FTWW ApS har Rasmus derfor også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Rasmus Mencke, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor FTWW IVS (Nu: FTWW ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.775' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Michael Gram.