Kaj Rye
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØRSELSKABET AF 18.6.1948 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 131.828' DKK NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2019) |
Største underskud: | -20.805' DKK Limfjordshotellet Aalborg K/S (2020) |
Største egenkapital: | 897.912' DKK NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2023) |
Største gæld: | 795.457' DKK NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 273 årsværk hos R.E. BETON A/S (Nu: AMBERCON A/S) (2021) |
Seed: 1901466498
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i ENTREPRENØRSELSKABET AF 18.6.1948 A/S (tidligere RASMUSSEN & STISAGER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kaj Rye i 43 år 7 måneder, inden stoppet d. 22. januar 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. august 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
GROTUMSGADE AALBORG A/S
Via FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S -
LIMFJORDSHUSET K/S
Via GROTUMSGADE AALBORG A/S -
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB
Via FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S -
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Via LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB -
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
Via FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S -
AALBORG KASINO A/S
Via HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S -
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S
Via FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S
Direktørposter (3)
-
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.1962 -
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2015 -
AALYKKE HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2014
Bestyrelsesposter (8)
-
FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.1960 -
GROTUMSGADE AALBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2023 -
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.1962 -
IRMA OG JØRGEN RASMUSSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2003 -
AALBORG KASINO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2005 -
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.1998 -
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 12.07.2024 -
AALYKKE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (175)
-
Limfjordshotellet Aalborg K/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Limfjordshotellet Aalborg K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET KIR INVEST A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kaj har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 76 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.1998 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2,5% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.05.1962 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2,5% -
Ejer
01.07.1979 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.04.1996 - 11.07.2024
Bestyrelsesmedlem
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kaj Rye er desuden ejer af 2 holdingselskaber LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB (2,5%) & HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S (2,5%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kaj Rye, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kaj Rye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i FINANS- OG EJENDOMSSELSKABET 'AALYKKE' A/S der præsenterede et overskud på 30.702' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Limfjordshotellet Aalborg K/S der præsenterede et underskud på 20.805' DKK.
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 51 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 65 år 8 måneder fra 1953 til 2019 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET 'AALBORG SØNDERPARK'.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.354' DKK (NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 546' DKK (JOHAN BRINCKI'S GÅRD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 897.912' DKK (NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 573' DKK (JOHAN BRINCKI'S GÅRD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Irma Rasmussen.