Lotte Fløe Marschall
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Willis Towers Watson I/S (Ejer) |
Største overskud: | 180.628' DKK SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998) (2022) |
Største underskud: | -18.066' DKK PLYTIX.COM ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.311.081' DKK SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998) (2023) |
Største gæld: | 197.647' DKK J.P. GROUP. VIBORG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos SKANDIA A/S (Nu: Aktieselskabet af 04.06.2003) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af FUTULO Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Seed: 1192600418
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved Willis Towers Watson I/S (tidligere WILLIS I/S) som Ejer. Lotte Fløe Marschall købte en andel af virksomheden den 1. januar 1999 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lotte af: Kjeld Mogens Ranum, Lars Bach Nielsen, Per Sehested-Blad og 39 andre personer. Rollen som Ejer har Lotte nu besiddet i 7 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FUTULO Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Qinvest af februar 2019 ApS
Via FUTULO Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FUTULO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET J. P. GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
J.P. GROUP. VIBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
JOHANNES PEDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
J.P. Group Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021
Tidslinje (42)
-
Swiipe ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Onyx Consulting v/Lotte Marschall (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
Swiipe ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022
Blå bog (fortsat)
Lotte har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.03.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Lotte Fløe Marschall har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved J.P. Group Holding A/S der præsenterede et overskud på 48.147' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Swiipe ApS der præsenterede et underskud på 7.747' DKK.
Lotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 2 måneder fra 2002 til 2007 hos UDP HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 141.490' DKK (SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.152' DKK (GAIHEDE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.311.081' DKK (SKANDIA LINK LIVSFORSIKRING A/S (Nu: Aktieselskabet af 12. maj 1998)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.927' DKK (Swiipe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Torben Pagh.