Jørgen Kristen Gram Holst
Karrieren startede hos: | CISS DEVELOPMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 246.200' DKK JUT NR. 9302 A/S (Nu: TREFOR VARME A/S) (2019) |
Største underskud: | -35.262' DKK NDJ B8 HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 252.851' DKK JUT NR. 9302 A/S (Nu: TREFOR VARME A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.069.735' DKK JUT NR. 9302 A/S (Nu: TREFOR VARME A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 378 årsværk hos RESPONCE A/S (2021) |
Seed: 1099568280
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos CISS DEVELOPMENT A/S (tidligere ARADATA AKTIESELSKAB FOR REGNSKABSMÆSSIG ADMINISTRATION OG DATABEHANDLING) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Kristen Gram Holst i 32 år 10 måneder, før stoppet d. 26. januar 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. februar 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JH-OLD ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JH-OLD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.1993
Bestyrelsesposter (1)
-
Dalsø Maskinfabrik A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.1994
Tidslinje (265)
-
K/S LANGDALSVEJ 46 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
MASKINFABRIKKEN LANGDALSVEJ, BRABRAND ApS (Nu: DALSØ MASKINFABRIK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
GNM Holding ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.1978 - 18.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.1977 - 10.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2018 - 26.08.2020
Bestyrelsesmedlem
27.08.2020 - 06.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Kristen Gram Holst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos GNM Holding ApS der præsenterede et overskud på 113.875' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos NDJ B8 HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 20.896' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 124 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 9 måneder fra 1977 til 2023 hos DALSØ MASKINFABRIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.950' DKK (JUT NR. 9207 A/S (Nu: GEA WESTFALIA SEPARATOR DK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 323' DKK (JUT NR. 9425 A/S (Nu: Dalsø Maskinfabrik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252.851' DKK (JUT NR. 9302 A/S (Nu: TREFOR VARME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 791' DKK (HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Søren Gregersen.