Ragna Frandsen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1988 - 28. feb. 2018 |
Karrieren startede hos: | HJELM PLANTAGE I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJELM PLANTAGE I/S (36 år 5 måneder) |
Seed: 816563478
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 i HJELM PLANTAGE I/S (tidligere HJELM PLANTAGE/ERIK SIG M FL) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mary Cathrine Haubjerg, Erik Sig, Johannes Damgaard, Carl Emil Damgaard, Jens Andreas Kristensen, Jens Andreas Sivesgaard at Ragna Frandsen stiftede HJELM PLANTAGE I/S den dag i april 1988. Hvervet som Ejer og Stifter har Ragna nu bestreddet i 36 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJELM PLANTAGE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2018
Registreringsdato: 28.02.2018 -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013 -
HJELM PLANTAGE/ERIK SIG M FL (Nu: HJELM PLANTAGE I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1988
Registreringsdato: 01.04.1988
Blå bog (fortsat)
Ragna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 28.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ragna' netværk er Uffe Haubjerg.