Thorkild Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HETHO I/S THORKILD HVIID/HENNING L. FOGED (Ejer) |
Største overskud: | 37.708' DKK JOCA TRADING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -29.076' DKK THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 72.776' DKK JOCA TRADING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 102.213' DKK JOCA TRADING A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 89 årsværk hos LINDS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BABS I/S v/Erik Munk Poulsen,Hans Oluf Juhl & Thorkild Hviid (18 år 2 måneder) |
Seed: 1701786385
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1991 ved HETHO I/S THORKILD HVIID/HENNING L. FOGED i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Henning Lyngsø Foged at Thorkild Hviid stiftede HETHO I/S THORKILD HVIID/HENNING L. FOGED den dag i juli 1991. Rollen som Ejer og Stifter havde Thorkild i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KODIF ZERRE I ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BABS I/S v/Erik Munk Poulsen,Hans Oluf Juhl & Thorkild Hviid
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hviid Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DIFKO ZERRE I
Via KODIF ZERRE I ApS -
MicroFeeder A/S
Via Hviid Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hviid Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019 -
JH Agro A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
JH Agro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
MicroFeeder A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
K.N. TAGDÆKNING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Thorkild har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
22.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2019 - 14.05.2024
Reel ejer
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LINDS A/S landede et overskud på 13.132' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JH Agro A/S landede et underskud på 10.917' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 7.834' DKK (THORSENS CHIPSKARTOFLER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.353' DKK (BM SILO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.226' DKK (LINDS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 176' DKK (KODIF ZERRE I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thorkild' netværk er Jørgen Ingeman.