Thomas Ahrnberg
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | X-IT DATA I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.886' DKK WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -443' DKK NETWORK MEDIA ApS (2018) |
Største egenkapital: | 44.831' DKK WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 53.551' DKK WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af AHRNBERG HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Seed: 1246241461
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 i X-IT DATA I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Naia Helweg at Thomas Ahrnberg stiftede X-IT DATA I/S den dag i august 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AHRNBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NETWORK MEDIA ApS
Via AHRNBERG HOLDING ApS -
W EJENDOMME ApS
Via AHRNBERG HOLDING ApS -
Simple Digital ApS
Via AHRNBERG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
NETWORK MEDIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2010 -
Simple Digital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2023 -
AHRNBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
NETWORK MEDIA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Atenzo Digital ApS (Nu: Simple Digital ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
XTRACON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2018
Registreringsdato: 10.10.2018 -
WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2018
Registreringsdato: 08.08.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
23.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Direktør
04.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2017 - 10.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2013 - 08.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.06.2010 - 30.03.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Ahrnberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AHRNBERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.511' DKK. Gennem sit holdingselskab AHRNBERG HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i NETWORK MEDIA ApS (100%), W EJENDOMME ApS (25-33.33%) & Simple Digital ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Ahrnberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AHRNBERG HOLDING ApS landede et overskud på 659' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor NETWORK MEDIA ApS landede et underskud på 443' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 14.886' DKK (WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 44.831' DKK (WP KØD A/S (Nu: Öxneholm A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 93' DKK (Atenzo Digital ApS (Nu: Simple Digital ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jesper Ahrnberg.