Harry Skov
Karrieren startede hos: | Harry Skov (Ejer) |
Største overskud: | 19.349' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2021) |
Største underskud: | -1.543' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2014) |
Største egenkapital: | 36.851' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2022) |
Største gæld: | 15.757' DKK V.BERDIIN OLESENS FOND (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos V.BERDIIN OLESENS FOND (2023) |
Seed: 1570338277
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos Harry Skov (tidligere HARRY SKOV FOTOGRAFI V/HARRY SKOV) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Harry Skov og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Harry nu bestreddet i 51 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Harry Skov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
V.BERDIIN OLESENS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
V.BERDIIN OLESENS FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.1996
Registreringsdato: 25.11.1996 -
V.BERDIIN OLESENS FOND (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.1996
Registreringsdato: 30.08.1996
Blå bog (fortsat)
Harry har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.08.1973 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.05.1986 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.08.1996 - 25.11.1996
Bestyrelsesmedlem
30.08.1996 - 30.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor V.BERDIIN OLESENS FOND kunne fremvise et overskud på 19.349' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor V.BERDIIN OLESENS FOND kunne fremvise et underskud på 1.543' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Harry' netværk er Mette Skov.