Anne Marie Hasselholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANNE HASSELHOLM KOMMUNIKATION (Ejer) |
Største overskud: | 90.230' DKK VISSING FONDEN (2021) |
Største underskud: | -8.500' DKK ProffOutlet.com ApS (Nu: GreenDozer.com ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 666.147' DKK VISSING FONDEN (2019) |
Største gæld: | 17.459' DKK ProffOutlet.com ApS (Nu: GreenDozer.com ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos OHMATEX A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af A. HASSELHOLM ApS (18 år 5 måneder) |
Seed: 695424479
Erhvervskarrieren startede i 1999 ved ANNE HASSELHOLM KOMMUNIKATION i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anne Marie Hasselholm der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anne i 9 år 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. HASSELHOLM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AH KOMMUNIKATION ApS
Via A. HASSELHOLM ApS -
Hass & Wedel I/S
Via AH KOMMUNIKATION ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
AH KOMMUNIKATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2008 -
A. HASSELHOLM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2006 -
Hass & Wedel I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
VISSING FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2018
Tidslinje (39)
-
K. HASSELHOLM ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
K. HASSELHOLM ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
K. HASSELHOLM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
18.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.04.2006 - Stadig aktiv
Ejer
18.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.03.2023 - 23.10.2023
Direktør
22.05.2023 - 23.10.2023
Ejerandel: 50%
Anne Marie Hasselholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. HASSELHOLM ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.337' DKK. Gennem holdingselskabet A. HASSELHOLM ApS har Anne derfor også andele i AH KOMMUNIKATION ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anne Marie Hasselholm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor AH KOMMUNIKATION ApS kunne fremvise et overskud på 632' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KOMMUNIKATION - KEEP IT SIMPLE ApS kunne fremvise et underskud på 1.204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 83.163' DKK (VISSING FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.500' DKK (ProffOutlet.com ApS (Nu: GreenDozer.com ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 504.685' DKK (VISSING FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.825' DKK (ProffOutlet.com ApS (Nu: GreenDozer.com ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Allan Højbak.