Steen Valentin Lund
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALENTINI STEEN VALENTIN LUND (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af VALENTINOS (10 år 10 måneder) |
Seed: 638469098
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 i VALENTINI STEEN VALENTIN LUND som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Steen Valentin Lund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Steen i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor andet sundhedsvæsen. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CRE8 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
CRE8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
CRE8 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2024
Tidslinje (9)
-
CRE8 ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
CRE8 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
CRE8 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
01.12.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.07.1997 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager