Søren Kringelholt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØNGAARD V/SØREN KRINGELHOLT NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 128.612' DKK Svanehøj Holding A/S (2023) |
Største underskud: | -108.276' DKK HOLDINGSELSKABET HT A/S (Nu: HYDRATECH INDUSTRIES HOLDING A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 585.917' DKK Svanehøj Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 443.987' DKK HOLDINGSELSKABET HT A/S (Nu: HYDRATECH INDUSTRIES HOLDING A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 260 årsværk hos HYDRATECH INDUSTRIES WIND POWER A/S (Nu: HYDRATECH INDUSTRIES A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØNGAARD V/SØREN KRINGELHOLT NIELSEN (25 år 11 måneder) |
Seed: 978194588
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1998 ved HØNGAARD V/SØREN KRINGELHOLT NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Kringelholt Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 25 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HØNGAARD V/SØREN KRINGELHOLT NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Høngaard Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Egebjerg Vindkraft I/S
Via Høngaard Holding ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (4)
-
Svanehøj Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2022 -
Svanehøj Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
Høngaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019 -
SVANEHØJ Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
SVANEHØJ Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2020 -
Thomas Group Manufacturing A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2017 -
RASI Maskinfabrik A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Svanehøj Holding A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Svanehøj Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Svanehøj Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.03.2019 - 01.02.2022
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - 25.08.2022
Direktør
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Kringelholt Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høngaard Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 86' DKK. Igennem sit holdingselskab Høngaard Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i Egebjerg Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Kringelholt Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Svanehøj Holding A/S fremviste et overskud på 128.612' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HOLDINGSELSKABET HT A/S (Nu: HYDRATECH INDUSTRIES HOLDING A/S) fremviste et underskud på 108.276' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 128.612' DKK (Svanehøj Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 124' DKK (Høngaard Holding2 IVS (Nu: Høngaard Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 585.917' DKK (Svanehøj Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 86' DKK (Høngaard Holding2 IVS (Nu: Høngaard Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Christina Margareta Borin.