Jane Vanting Davidsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MS TOURS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 28' DKK House Of Nordic Living ApS (2023) |
Største underskud: | -7' DKK VANTING EVENT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 168' DKK VANTING EVENT ApS (2014) |
Største gæld: | 200' DKK V. D. HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af V. D. HOLDING ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 859882923
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 i MS TOURS ApS (tidligere MORE SENSE ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jane Vanting Davidsen i , inden stoppet d. 6. december 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rejsearrangører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Sas-two
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vanting Iversen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Sas-two ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
House Of Nordic Living ApS
Via Vanting Iversen Holding ApS -
AaD Drift ApS
Via Sas-two ApS -
ES 2013, HERNING ApS
Via AaD Drift ApS
Direktørposter (3)
-
Vanting Iversen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2021 -
House Of Nordic Living ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022 -
Sas-two ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Sas-two (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Sas-two ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
Sas-two ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jane har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.01.2008 - 11.09.2017
Bestyrelsesmedlem
20.09.2016 - 25.01.2017
Ejerandel: 100%
Jane Vanting Davidsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Vanting Iversen Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK.
• Sas-two ApS (100% ejerskab).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jane Vanting Davidsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor House Of Nordic Living ApS fremviste et overskud på 28' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VANTING EVENT ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28' DKK (House Of Nordic Living ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Vanting Iversen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (House Of Nordic Living ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Vanting Iversen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Dan Rene Snejbjerg Iversen.