Jess Tang Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PC CONNEXION I/S V/TRINE MARIA JØRGENSEN OG JESS TANG LASSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lædersnedkeren v/Jess Tang Lassen (8 år 9 måneder) |
Seed: 1715075714
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1998 i PC CONNEXION I/S V/TRINE MARIA JØRGENSEN OG JESS TANG LASSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Trine Maria Klausen at Jess Tang Lassen stiftede PC CONNEXION I/S V/TRINE MARIA JØRGENSEN OG JESS TANG LASSEN den dag i marts 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jess i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 2001.
Tidslinje (4)
-
Us Leather Interiør v/Jess Tang Lassen (Nu: Lædersnedkeren v/Jess Tang Lassen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2008
Registreringsdato: 30.04.2008 -
PC CONNEXION I/S V/TRINE MARIA JØRGENSEN OG JESS TANG LASSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001 -
Us Leather Interiør v/Jess Tang Lassen (Nu: Lædersnedkeren v/Jess Tang Lassen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1999
Registreringsdato: 01.07.1999
Blå bog (fortsat)
Jess har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 30.04.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1998 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jess' netværk er Jesper Porup Fallesen.