John Brejnbjerg Staaling
Karrieren startede hos: | H O P NR. 63 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 361.649' DKK BGE Viborg A/S (2021) |
Største underskud: | -116.162' DKK BGA Viborg A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.346.991' DKK BACH GRUPPEN A/S (2023) |
Største gæld: | 2.398.946' DKK BACH GRUPPEN A/S (Nu: BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 1994 ApS (Nu: BACH BYG A/S) (2017) |
Seed: 1909613020
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos H O P NR. 63 ApS (tidligere JOHN STAALING TRADING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred John Brejnbjerg Staaling i 21 år 9 måneder, før stoppet d. 24. september 1991.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. december 2000.
Tidslinje (128)
-
I/S KOLDING BOWLING CENTER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
I/S ÅRHUS BOWLING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
I/S HADERSLEV BOWLINGCENTER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.10.2000 - 18.08.2021
Ejer
30.09.2008 - 17.08.2021
Reel ejer
30.09.2008 - 30.06.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2000 - 09.04.2021
Ejer
31.12.2011 - 17.08.2021
Reel ejer
31.12.2011 - 30.06.2024
Ejerandel: 22,03% -
Stifter og Ejer
29.08.2008 - 17.08.2021
Direktør
29.08.2008 - 18.08.2021
Reel ejer
29.08.2008 - 10.11.2022
Reel ejer
11.11.2022 - 19.04.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.10.2007 - 18.08.2021
Reel ejer
26.10.2007 - 30.09.2021
Reel ejer
01.10.2021 - 18.01.2023
Ejerandel: 10% -
Ejer
08.02.2005 - 17.08.2021
Direktør
08.02.2005 - 18.08.2021
Reel ejer
08.02.2005 - 30.09.2021
Reel ejer
01.10.2021 - 18.01.2023
Ejerandel: 10%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor J.S. HOLDING II VIBORG ApS kunne offentliggøre et overskud på 31.396' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor J.S. HOLDING II VIBORG ApS kunne offentliggøre et underskud på 47.724' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 146.125' DKK (BGE Viborg A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.054' DKK (JOHN STAALING EKSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.346.991' DKK (BACH GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.157' DKK (BG ELEMENTER, RØDBY A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Anja Revsbæk Sieverts.