Søren Hulgaard Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | Sydfyns Antenne Montering v/Søren Hulgaard Johansen (Stifter) |
Største overskud: | 1.488' DKK R-Connect A/S (2021) |
Største underskud: | -3.757' DKK R-Connect A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 150' DKK SAM, Svendborg ApS (2023) |
Største gæld: | 16.577' DKK R-Connect A/S (2021) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos R-Connect A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sydfyns Antenne Montering v/Søren Hulgaard Johansen (46 år) |
Seed: 1172161179
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved Sydfyns Antenne Montering v/Søren Hulgaard Johansen (tidligere SYDFYNS ANTENNEMONTERING) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Søren Hulgaard Johansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Søren nu bestreddet i 46 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor el-installation.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sydfyns Antenne Montering v/Søren Hulgaard Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SAM, Svendborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SAM, Svendborg ApS
Via SAM, Svendborg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SAM, Svendborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2023 -
SAM, Svendborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SAM, Svendborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
SAM, Svendborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
SAM, Svendborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.05.2023 - 10.09.2024
Reel ejer
23.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
13.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2018 - 18.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Hulgaard Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SAM, Svendborg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet SAM, Svendborg Holding ApS har Søren derfor også andele i SAM, Svendborg ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Hulgaard Johansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SAM, Svendborg ApS kunne fremvise et underskud på 893' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 893' DKK (SAM, Svendborg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 150' DKK (SAM, Svendborg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (SAM, Svendborg Holding ApS).