Henning West Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 1980 (44 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.A.P. TOTALENTREPRICE ApS (Revisor) |
Største overskud: | 3.757' DKK LANDBRUGSEJENDOMMEN SØLYST ApS (2021) |
Største underskud: | -1.693' DKK A/S MARIEHOLM (Nu: GRÆNGEGÅRDENS LANDBRUGSINVEST A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 16.583' DKK A/S MARIEHOLM (Nu: GRÆNGEGÅRDENS LANDBRUGSINVEST A/S) (2023) |
Største gæld: | 40.500' DKK LANDBRUGSEJENDOMMEN SØLYST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos MARIELYST EL ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENNING WEST HANSEN (39 år 5 måneder) |
Seed: 156320844
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1980 ved J.A.P. TOTALENTREPRICE ApS i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Henning West Hansen i 11 år 6 måneder, før fratrædelsen den 28. november 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. november 1991.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HENNING WEST HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Westager Nørager Landbrug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
WNL Økologi I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (8)
Tidslinje (61)
-
SØNDER KIRKEBY VANDVÆRK
Fratrådt som repræsentantDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
KETTINGE FREJLEV VANDVÆRK
Fratrådt som repræsentantDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
SØNDER KIRKEBY VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.10.2023
Registreringsdato: 07.10.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
24.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
07.10.2023 - 22.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.10.2023 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.069' DKK (ApS TVEDEGAARD (Nu: ApS GRÆNGE INVEST)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.583' DKK (A/S MARIEHOLM (Nu: GRÆNGEGÅRDENS LANDBRUGSINVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 502' DKK (N.K. BYGGESERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Michael West Hansen.