Arne Dupont Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ARNE DUPONT RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.332' DKK MIDTVEST MALERFIRMA ApS (2022) |
Største underskud: | -25' DKK BR Boligudlejning ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.480' DKK ARMA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.565' DKK MIDTVEST MALERFIRMA ApS (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos MIDTVEST MALERFIRMA ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNE DUPONT RASMUSSEN (38 år 1 måned) |
Seed: 83891784
Det begyndte den dag i 1986 ved ARNE DUPONT RASMUSSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Arne Dupont Rasmussen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Arne nu besiddet i 38 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARNE DUPONT RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ARMA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MIDT VEST VVS ApS
Via ARMA HOLDING ApS -
BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS
Via ARMA HOLDING ApS -
BR Boligudlejning ApS
Via ARMA HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
ARMA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2000 -
BR Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2023 -
MIDT VEST VVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.1988 -
BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1989
Tidslinje (22)
-
BR Boligudlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
BLIK & VVS FIRMAET ApS (Nu: MV VVS ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2018
Registreringsdato: 08.06.2018 -
MIDT VEST VVS ApS (Nu: MV VVS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2018
Registreringsdato: 08.06.2018
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
23.06.1988 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
16.08.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Arne Dupont Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARMA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.480' DKK. Gennem sit holdingselskab ARMA HOLDING ApS har Arne dermed også andele i MIDT VEST VVS ApS (66.66-89.99%), BRW TOTALENTREPRISE. ULFBORG ApS (33.34-49.99%) og BR Boligudlejning ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Arne Dupont Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BLIK & VVS-FIRMAET ApS (Nu: MIDT VEST VVS ApS) landede et overskud på 974' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BR Boligudlejning ApS landede et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.035' DKK (MIDTVEST MALERFIRMA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (BR Boligudlejning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.480' DKK (ARMA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 410' DKK (BLIK & VVS-FIRMAET ApS (Nu: MIDT VEST VVS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Jørn Brink.