Poul Erik Andersen
Karrieren startede hos: | A/S AFVIKLING 06.11.2000 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.071.398' DKK M.M. 26 HOLDING A/S (Nu: M+ Invest ApS) (2021) |
Største underskud: | -138.861' DKK ApS KBIL 9 NR. 821 (Nu: M+ Ejendomme A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 2.661.962' DKK M.M. 26 HOLDING A/S (Nu: M+ Invest ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.457.169' DKK M.M. 26 HOLDING A/S (Nu: M+ Invest ApS) (2020) |
Seed: 1593439944
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for mange år siden hos A/S AFVIKLING 06.11.2000 (tidligere AKTIESELSKABET DE FORENEDE TEGLVÆRKER I EGERNSUND) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Poul Erik Andersen i 78 år 6 måneder, inden stoppet den 6. november 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
EJENDOMMEN MELDRUPVEJ 20 V/ANNIE G ANDERSEN & P E ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ARBOREA DANIA HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99% -
Advokat Poul Erik Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LiMssa ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Inicio Invest A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ACCESS A/S
Via ARBOREA DANIA HOLDING ApS -
ARBOREA DANIA 1997 A/S
Via ARBOREA DANIA HOLDING ApS -
Pannies ApS UNDER KONKURS
Via Inicio Invest A/S
Direktørposter (3)
-
ARBOREA DANIA 1997 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2000 -
ACCESS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1989 -
ARBOREA DANIA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.1977
Bestyrelsesposter (24)
-
API-X A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2017 -
ARBOREA DANIA 1997 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2000 -
CARL MATZEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2020 -
ACCESS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1989 -
HALDRUPHUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.10.2012 -
KLIMAHUSE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2014 -
Jeva Lædervarer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.1996 -
ERLING HØI-NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.07.2020 -
MURSTENSSALG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2013 -
A/S CARL MATZENS TEGLVÆRKER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2020 -
Klimahuse Partnere ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.08.2021 -
T.S. HANSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.01.2014 -
BROHUS EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2007 -
A/S GRAASTEN TEGLVÆRK
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2020 -
Intelligentcity ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2020 -
MICROSOLUTIONS HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2010 -
Hovedgård Entreprenørforretning A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2019 -
Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2023 -
Maskiner A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.01.2018 -
Familien Hansens Fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2021 -
KLIMAHUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2014 -
ARBOREA DANIA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.1977 -
LiMssa ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2020 -
HANDELSSELSKABET H.J. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (578)
-
Gybergs Ejendomsrenovering ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
I HOUSE GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Inicio Invest A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 102 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Erik Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARBOREA DANIA HOLDING ApS (ejer pt. 94%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 369' DKK. Gennem sit holdingselskab ARBOREA DANIA HOLDING ApS har Poul dermed også andele i ACCESS A/S (100%) samt ARBOREA DANIA 1997 A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Poul Erik Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Poul Erik Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos KT ERHVERVSBYG A/S der præsenterede et overskud på 124.990' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos AAGE FREDERIK ØSTERGAARD OG KATHRINE ØSTERGAARDS FOND der præsenterede et underskud på 66.472' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 267 forskellige selskaber (heraf 132 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 24 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 78 år 6 måneder fra 1922 til 2000 hos A/S AFVIKLING 06.11.2000.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 124.990' DKK (KT ERHVERVSBYG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138.861' DKK (ApS KBIL 9 NR. 821 (Nu: M+ Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.208.916' DKK (ApS KBIL 9 NR. 821 (Nu: M+ Ejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.727' DKK (DKI Distribution II A/S (Nu: Rest Invest IV A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Lise Grønning Affane.