Flemming Womb-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Avlsbrugere F. og B. Vomb-Olsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Avlsbrugere F. og B. Vomb-Olsen (24 år 4 måneder) |
Seed: 785378696
Det hele begyndte den dag i 1987 ved Avlsbrugere F. og B. Vomb-Olsen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Birthe Womb-Olsen at Flemming Womb-Olsen stiftede Avlsbrugere F. og B. Vomb-Olsen den dag i februar 1987. Rollen som Ejer og Stifter havde Flemming i 24 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen blandet drift. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Flemming Womb-Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
I/S AFTENLY V/H WOMB OG FL WOMB-OLSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
Flemming Womb-Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011 -
Avlsbrugere F. og B. Vomb-Olsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.08.2018 - 01.01.2021
Reel ejer
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.11.1993 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.02.1987 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Henrik Sandal Munk.