Martin Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARTIN PEDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 137.137' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.201.856' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 1.244.362' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Flest årsværk: | 222 årsværk hos VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN PEDERSEN (27 år 9 måneder) |
Seed: 1637321426
Karrieren som leder startede i 1997 i MARTIN PEDERSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Martin Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Martin nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MARTIN PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Assing Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2017
Registreringsdato: 07.11.2017 -
Assing Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2012
Registreringsdato: 10.05.2012
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38% -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2003 - 07.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Knud Rahbek.