Dan Jerker Stage
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dan Stage Golf v/Dan Jerker Stage (Ejer) |
Største overskud: | 1.724' DKK BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2020) |
Største underskud: | -942' DKK BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2023) |
Største egenkapital: | 6.125' DKK BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2022) |
Største gæld: | 17.107' DKK BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos BLOKHUS GOLFCENTER A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dan Stage Golf v/Dan Jerker Stage (23 år 11 måneder) |
Seed: 133100349
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1990 i Dan Stage Golf v/Dan Jerker Stage (tidligere GOLF V/DAN STAGE) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Dan Jerker Stage der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Dan i 23 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DAN STAGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BLOKHUS GOLFCENTER A/S
Via DAN STAGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BLOKHUS GOLFCENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013 -
DAN STAGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
BLOKHUS GOLFCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2013
Tidslinje (10)
-
GOLF V/DAN STAGE (Nu: Dan Stage Golf v/Dan Jerker Stage) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2014
Registreringsdato: 30.06.2014 -
DAN STAGE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: DAN STAGE HOLDING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2013
Registreringsdato: 22.04.2013 -
DAN STAGE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: DAN STAGE HOLDING ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2013
Registreringsdato: 22.04.2013
Blå bog (fortsat)
Dan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.04.2013 - 31.12.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,32% -
Stifter og Ejer
02.07.1990 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.02.2003 - 06.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.02.2003 - 18.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BLOKHUS GOLFCENTER A/S landede et overskud på 1.724' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BLOKHUS GOLFCENTER A/S landede et underskud på 942' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 942' DKK (BLOKHUS GOLFCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.383' DKK (BLOKHUS GOLFCENTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.138' DKK (DAN STAGE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: DAN STAGE HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Frede Houkjær.