Ole Borup Kallesøe
Karrieren startede hos: | HANDELSAKTIESELSKABET AF 10. MARTS 1965 (Revisor) |
Største overskud: | 22.297' DKK ASX 6380 ApS (Nu: MAX OG MARTIN HOLDING A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -8.254' DKK OK REVISION ApS (Nu: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 94.849' DKK ASX 6380 ApS (Nu: MAX OG MARTIN HOLDING A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 3.428' DKK ASX 6380 ApS (Nu: MAX OG MARTIN HOLDING A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S (2021) |
Seed: 366674230
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved HANDELSAKTIESELSKABET AF 10. MARTS 1965 i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Ole Borup Kallesøe i 29 år 5 måneder, før stoppet den 15. marts 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. marts 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.1985
Ejendomme (2)
Tidslinje (74)
-
JERNBANEGADE 23,1 FREDERIKSSUND ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2016
Registreringsdato: 20.05.2016 -
JERNBANEGADE 23,1 FREDERIKSSUND ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2016
Registreringsdato: 20.05.2016 -
MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2013
Registreringsdato: 17.10.2013
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 59 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.06.1985 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2009 - 20.05.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2011 - 17.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
23.11.2000 - 01.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
15.12.1999 - 01.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor OK REVISION ApS (Nu: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS) kunne fremvise et overskud på 12.187' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor OK REVISION ApS (Nu: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS) kunne fremvise et underskud på 8.254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.239' DKK (JENS THOREGAARD ApS (Nu: THOREGAARD GROUP ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 921' DKK (MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.791' DKK (JENS THOREGAARD ApS (Nu: THOREGAARD GROUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -103' DKK (MURERMESTER LAU ELLEGAARD A/S).