Jesper Patrick Jung
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIFESTYLE 95 DIETER JUNG (Ejer) |
Største overskud: | 406' DKK KARUS Consultant & Trading ApS (2020-21) |
Største underskud: | -646' DKK KARUS Consultant & Trading ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 355' DKK KARUS Consultant & Trading ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.754' DKK Linario ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos My-Reviews ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af D.J. HOLDING ÅRHUS ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 956695335
Karrieren som leder startede i 1999 ved LIFESTYLE 95 DIETER JUNG i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Patrick Jung der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 10 år 9 måneder, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KARUS Consultant & Trading ApS
Ejerandel: 100% -
My-Reviews ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Linario ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via KARUS Consultant & Trading ApS -
Skandic24 ApS
Via My-Reviews ApS
Direktørposter (3)
-
KARUS Consultant & Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2020 -
My-Reviews ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023 -
Skandic24 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2021
Tidslinje (25)
-
Linario ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Linario ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
My-Reviews ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Direktør
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2023 - 07.05.2024
Reel ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.10.2020 - 15.01.2021
Direktør
23.10.2020 - Stadig aktiv
Ejer
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.09.2000 - 20.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KARUS Consultant & Trading ApS kunne fremvise et overskud på 406' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KARUS Consultant & Trading ApS kunne fremvise et underskud på 646' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 296' DKK (Skandic24 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 44' DKK (My-Reviews ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 237' DKK (Skandic24 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -329' DKK (KARUS Consultant & Trading ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Monika Heidemann.