Søren Møntegaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMGA Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7.413' DKK Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.897' DKK Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS) (2020) |
Største gæld: | 60.454' DKK Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SMGA Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 1720533725
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 i SMGA Holding ApS (tidligere SMGA Holding IVS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Møntegaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMGA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SMGA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Møntegaard Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2020
Registreringsdato: 15.09.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.07.2019 - 03.07.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2020 - 29.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Møntegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMGA Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Gennem holdingselskabet SMGA Holding ApS har Søren derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Søren Møntegaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SMGA Holding IVS (Nu: SMGA Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.413' DKK (Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (SMGA Holding IVS (Nu: SMGA Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.154' DKK (Unilån ApS (Nu: Svea Kredit ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Henrik Frederiksen.