Nicolaj Thom Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | GRØNLANDS KUNSTAUKTIONER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.208' DKK SERVICECENTRET TOM BRUN & LEIF HAHN PEDERSEN ApS (Nu: KLP KONTORELEKTRONIK NUUK ApS) (2022) |
Største underskud: | -336' DKK GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 6.818' DKK GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.103' DKK GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRÆNDESALG V/TOM CHRISTENSEN (12 år 3 måneder) |
Seed: 691207642
Erhvervskarrieren startede i 1981 hos GRØNLANDS KUNSTAUKTIONER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Nicolaj Thom Christensen i 10 år 5 måneder, før stoppet d. 13. marts 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. oktober 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JNT Ejendomme ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JNT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2015
Ejendomme (4)
Tidslinje (12)
-
JNT Ejendomme IVS (Nu: JNT Ejendomme ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2015
Registreringsdato: 26.03.2015 -
JNT Ejendomme IVS (Nu: JNT Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2015
Registreringsdato: 26.03.2015 -
BRÆNDESALG V/TOM CHRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.1996 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.09.1981 - 13.03.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1985 - 10.10.1990
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.1982 - 10.10.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor JNT Ejendomme IVS (Nu: JNT Ejendomme ApS) kunne fremvise et overskud på 443' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JNT Ejendomme IVS (Nu: JNT Ejendomme ApS) kunne fremvise et underskud på 196' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 780' DKK (GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 229' DKK (SERVICECENTRET TOM BRUN & LEIF HAHN PEDERSEN ApS (Nu: KLP KONTORELEKTRONIK NUUK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.818' DKK (GRØNLANDS HANDELS CENTER ApS AF 1985 (Nu: Nuuk Bolig & GulvService ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 499' DKK (JNT Ejendomme IVS (Nu: JNT Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Jimmi Nielsen.