Thomas Thordahl Hinge
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS HINGE (Stifter) |
Største overskud: | 1.665' DKK BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.642' DKK BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 5.601' DKK BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2019) |
Største gæld: | 5.914' DKK BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS HINGE (31 år 3 måneder) |
Seed: 1732466649
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1993 ved THOMAS HINGE som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Thomas Thordahl Hinge og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Thomas nu besiddet i 31 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THOMAS HINGE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
THOMAS HINGE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HINGE ApS
Via THOMAS HINGE ApS
Direktørposter (2)
-
HINGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2013 -
THOMAS HINGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
THOMAS HINGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.1999
Tidslinje (15)
-
BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
HINGE 2014 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2021
Registreringsdato: 14.05.2021 -
HINGE 2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2021
Registreringsdato: 14.05.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.06.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2013 - 10.06.2022
Direktør og Reel ejer
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2013 - 14.05.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2013 - 10.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) fremviste et overskud på 1.665' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS) fremviste et underskud på 1.642' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 864' DKK (BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 919' DKK (BENT OLE MORTENSEN & HINGE P/S (Nu: HINGE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -791' DKK (THOMAS HINGE ApS).