Jens Kristian Bjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NR NEBEL ENTREPENØRFORRETNING V/JENS KRISTIAN BJERG (Ejer) |
Største overskud: | 10.500' DKK TH. R. MADSEN & SØN ApS (Nu: SCHANTZ BYG A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.053' DKK J. KR. BJERG HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 9.685' DKK TH. R. MADSEN & SØN ApS (Nu: SCHANTZ BYG A/S) (2022) |
Største gæld: | 34.601' DKK NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos TH. R. MADSEN & SØN ApS (Nu: SCHANTZ BYG A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (25 år 5 måneder) |
Seed: 1242215215
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1986 ved NR NEBEL ENTREPENØRFORRETNING V/JENS KRISTIAN BJERG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Kristian Bjerg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 12 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. KR. BJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Via J. KR. BJERG HOLDING ApS -
Bio Reactor Sand Removing ApS
Via J. KR. BJERG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Bio Reactor Sand Removing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2024 -
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.1999 -
J. KR. BJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2001
Bestyrelsesposter (2)
-
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.1999 -
J. KR. BJERG HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Bio Reactor Sand Removing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024 -
J. KR. BJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2016
Registreringsdato: 05.04.2016 -
BJERG BYG ApS (Nu: ApS AF 8/3 2011)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2011
Registreringsdato: 21.06.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
21.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør
06.11.2003 - 21.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.1999 - 01.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S fremviste et overskud på 2.947' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor J. KR. BJERG HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.053' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.833' DKK (TH. R. MADSEN & SØN ApS (Nu: SCHANTZ BYG A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 106' DKK (NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.384' DKK (TH. R. MADSEN & SØN ApS (Nu: SCHANTZ BYG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.801' DKK (J. KR. BJERG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kristian Bech Andersen.