Jens Bigum
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS BIGUM (Stifter) |
Største overskud: | 416.478' DKK Bigum Agro A/S (Nu: VHB Holding A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -24.184' DKK AGRI INVEST A/S (2016) |
Største egenkapital: | 601.192' DKK AGRI INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 543.531' DKK Vesthimmerland Biogas A/S (Nu: BioCirc Vesthimmerland Biogas ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Bigum Planteavl A/S (Nu: VHB Planteavl ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS BIGUM (28 år 10 måneder) |
Seed: 1131001147
Det hele begyndte den dag i 1995 ved JENS BIGUM i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Bigum og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Jens nu besiddet i 28 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JENS BIGUM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BIGUM HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
EJENDOMSSELSKABET REBILD PARK ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Vejgaarden ApS
Via BIGUM HOLDING ApS -
Vejgaardenøko ApS
Via Vejgaarden ApS -
Vejgaarden Plant ApS
Via Vejgaarden ApS -
VHB Holding A/S
Via BIGUM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BIGUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2011 -
EJENDOMSSELSKABET REBILD PARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
VHB Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2019 -
Vejgaarden ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2023
Ejendomme (10)
Tidslinje (37)
-
Vejgaarden ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Bigum Landbrug ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023 -
VHB Landbrugsselskab ApS (Nu: Bigum Landbrug ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via BIGUM HOLDING ApS -
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
15.06.2010 - Stadig aktiv
Direktør
09.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.11.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BIGUM HOLDING ApS landede et overskud på 107.525' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS PST NR. 1036 (Nu: EJENDOMSSELSKABET REBILD PARK ApS) landede et underskud på 3.068' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.417' DKK (Iglsø Agro Landbrug ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.158' DKK (Iglsø Agro og Biogas A/S (Nu: BioCirc Iglsø Biogas ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 601.192' DKK (AGRI INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -901' DKK (VHB Økologi ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Frederik Uhrenholt Bigum.