Kenneth Düring Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLCENTRET KENNETH D LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 29.817' DKK CHOKOLAND STRUER A/S (Nu: CHOKOLAND A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -2.440' DKK UNIGROS SJÆLLAND A/S (Nu: Inter Candy A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 161.527' DKK CHOKODAN STRUER ApS (2022-23) |
Største gæld: | 364.050' DKK CHOKOLAND STRUER A/S (Nu: CHOKOLAND A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos CHOKOLAND STRUER A/S (Nu: CHOKOLAND A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Inter Candy A/S (13 år 2 måneder) |
Seed: 1805664655
Det hele startede for alvor en dag i 1999 hos SOLCENTRET KENNETH D LARSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kenneth Düring Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kenneth i 11 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KDL Holding 2014 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
CHOKODAN STRUER ApS
Via KDL Holding 2014 ApS -
CANDYNAVIA A/S
Via CHOKODAN STRUER ApS -
CHOKOLAND A/S
Via CHOKODAN STRUER ApS -
BUTIKSKÆDEN NÆRKØB A/S
Via CHOKOLAND A/S -
Near ApS
Via CHOKOLAND A/S -
Scan-Sweet ApS
Via CHOKODAN STRUER ApS -
CHOBISCO A/S
Via CHOKODAN STRUER ApS -
COALAS NATURPRODUKTER ApS
Via CHOKODAN STRUER ApS -
Inter Candy A/S
Via CHOKODAN STRUER ApS
Direktørposter (2)
-
KDL Holding 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2014 -
CANDYNAVIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
CHOKOLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2019 -
Inter Candy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2011 -
CANDYNAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2024 -
CHOKODAN STRUER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
CANDYNAVIA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
CANDYNAVIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
CANDYNAVIA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
21.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CHOKODAN STRUER ApS -
Direktør
30.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2013 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via KDL Holding 2014 ApS -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via CHOKODAN STRUER ApS -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2021 - 10.07.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CHOKODAN STRUER ApS
Kenneth Düring Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos CHOKOLAND STRUER A/S (Nu: CHOKOLAND A/S) der præsenterede et overskud på 19.935' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos UNIGROS SJÆLLAND A/S (Nu: Inter Candy A/S) der præsenterede et underskud på 2.440' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2011 til i dag hos Inter Candy A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Carl Erik Larsen.