Bent Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (Ejer) |
Største overskud: | 389.592' DKK KB ApS (2018) |
Største underskud: | -41.893' DKK KB ApS (2022) |
Største egenkapital: | 516.476' DKK KB ApS (2021) |
Største gæld: | 85.378' DKK CLAUS MEYER HOLDING A/S (Nu: CLAUS MEYER HOLDING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos NOMA AF 2003 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (39 år 5 måneder) |
Seed: 1770735774
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1985 ved Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (tidligere Revisionsfirmaet/Bent Jørgensen) i hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev stiftet af Bent Jørgensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Bent nu besiddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 02.03.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (119)
-
CLAUS TINGSTRØM HOLDING ApS
Removed as auditorDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
LION CASTLE ApS (Nu: REVISIONSANPARTSSELSKABET STEEN INGTRUP)
Removed as auditorDato: 14.02.2019
Registreringsdato: 14.02.2019 -
STEEN INGTRUP, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: SISR-ApS)
Removed as auditorDato: 14.02.2019
Registreringsdato: 14.02.2019
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
06.10.2005 - 03.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
26.01.2004 - 14.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
30.06.1993 - 14.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
13.02.2001 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48.201' DKK (KB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (SMASH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 504.638' DKK (KB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.747' DKK (PERCEPTON ApS).