Peter Libak
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND PETER LIBAK (Ejer) |
Største overskud: | 4.860' DKK PETER LIBAK HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.353' DKK NIBE INVEST A/S (2014) |
Største egenkapital: | 35.019' DKK SMART-SPAR.DK ApS (Nu: CELEBERT ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 36.467' DKK WOLTURNUS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos WOLTURNUS A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND PETER LIBAK (27 år 6 måneder) |
Seed: 1773196561
Erhvervskarrieren startede i 1997 hos LANDMAND PETER LIBAK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Libak og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LANDMAND PETER LIBAK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RENT AN OFFICE ApS.
Ejerandel: 100% -
PETER LIBAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Lansen 17 ApS
Via PETER LIBAK HOLDING ApS -
Birmali ApS
Via PETER LIBAK HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
WOLTURNUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
PETER LIBAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2009 -
RENT AN OFFICE ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2007
Bestyrelsesposter (4)
-
Nibe Erhvervspark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022 -
WOLTURNUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2002 -
Birmali ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2024 -
Lansen 17 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.2022
Tidslinje (26)
-
Birmali ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
WOLTURNUS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
WOLTURNUS A/S UNDER STIFTELSE (Nu: WOLTURNUS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
12.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Libak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER LIBAK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 17.867' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Birmali ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Libak, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PETER LIBAK HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.860' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Dan-rådgivning ApS kunne fremvise et underskud på 112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.915' DKK (BARKOM A/S (Nu: Strauss Industri A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 331' DKK (Lansen 17 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.629' DKK (SMART-SPAR.DK ApS (Nu: CELEBERT ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -193' DKK (Lansen 17 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christian Gammelgaard Olesen.