Peter Andersson
Erhvervsaktiv siden: | 21. jul. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MULSTRUP VINDMØLLELAUG I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MULSTRUP VINDMØLLELAUG I/S (22 år 11 måneder) |
Seed: 876705173
Det begyndte for alvor dengang i 1998 ved MULSTRUP VINDMØLLELAUG I/S som Ejer. Peter Andersson købte en andel af virksomheden den 21. juli 1998 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Peter af: Tom Henrik Larsen, Jan Erik Guld Nielsen, Jan Olsen og Pernille Jacobsen. Rollen som Ejer havde Peter i 22 år 11 måneder, før fratrædelsen den 23. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HUNSEBY VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
MULSTRUP VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2021
Registreringsdato: 23.06.2021 -
HUNSEBY VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.04.2015
Registreringsdato: 23.04.2015 -
TEESTRUP VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2008
Registreringsdato: 30.09.2008
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
21.07.1998 - 23.06.2021
Reel ejer
26.01.2018 - 23.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
05.12.1999 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Søren Nymand Skaaning.