Michael Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND/UDLEJER MICHAEL BUNDGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 34.441' DKK KLITGAARD AGRO A/S (Nu: KLITGAARD AGRO ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -171.488' DKK AgroSkandia Holding A/S (2022) |
Største egenkapital: | 67.326' DKK AgroSkandia Holding A/S (2017) |
Største gæld: | 163.576' DKK AgroSkandia Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos CIVAGÅRD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND/UDLEJER MICHAEL BUNDGAARD (26 år 8 måneder) |
Seed: 820625455
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 hos LANDMAND/UDLEJER MICHAEL BUNDGAARD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Bundgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Michael nu besiddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
LANDMAND/UDLEJER MICHAEL BUNDGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Farmtech Innovation ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Scout Robotics ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
LANDIT ApS
Via Farmtech Innovation ApS -
Grainit ApS
Via Farmtech Innovation ApS -
KLITGAARD AGRO ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
SALIXIN A/S
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
Hecto Drone ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
Nordjysk Vildt ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
Skovgaards Raaling ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
Ny Vraa ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS -
Insectum Klitgaard ApS
Via MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2008 -
KLITGAARD AGRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
Nordjysk Vildt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2024 -
Insectum Klitgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
SDR. BADSBJERG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2010 -
SALIXIN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.09.2023 -
Hecto Drone ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2022
Ejendomme (12)
Tidslinje (58)
-
Ny Vraa ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Frederiks Vildtopdræt ApS (Nu: Nordjysk Vildt ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
BIO ENERGISYSTEM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
20.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
20.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Bundgaard er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 39.135' DKK.
• Farmtech Innovation ApS (ejer pt. 40%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 39.135' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Michael Bundgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MICHAEL BUNDGAARD HOLDING ApS landede et overskud på 13.993' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Grainit ApS landede et underskud på 1.704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.748' DKK (CIVAGÅRD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.616' DKK (Ny Vraa ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.593' DKK (CIVAGÅRD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -163.421' DKK (AgroSkandia Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Bundgaard.