Lars Rosenkrantz Gundorph
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Willis Towers Watson A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 74.984' DKK FALCK HEALTH CARE A/S (Nu: FALCK HEALTHCARE A/S) (2014) |
Største underskud: | -136.229' DKK FALCK HEALTH CARE A/S (Nu: FALCK HEALTHCARE A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 606.336' DKK P-North Risk 2021 A/S (2023) |
Største gæld: | 1.441.413' DKK FALCK HEALTH CARE A/S (Nu: FALCK HEALTHCARE A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 589 årsværk hos FALCK HEALTH CARE A/S (Nu: FALCK HEALTHCARE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SDR. RINGVEJ 35. 1997 ApS (24 år) |
Seed: 779439395
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved Willis Towers Watson A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1362) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Rosenkrantz Gundorph i 6 år, før stoppet den 11. november 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 37.279' DKK.
Direkte ejede Selskaber (8)
-
SDR. RINGVEJ 35. 1997 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERBRO, 2002 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
GATEFORD HILL KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
PARTNER INVESTOR ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Gundorph I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TLC 21 Komplementar ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
GUNDORPH HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
K/S SDR. RINGVEJ 35. STORKØBENHAVN
Via SDR. RINGVEJ 35. 1997 ApS -
K/S VESTERBRO 12 C, AALBORG
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERBRO, 2002 ApS -
K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND
Via CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS -
K/S GATEFORD HILL
Via GATEFORD HILL KOMPLEMENTAR ApS -
TLC Fashion P/S
Via TLC 21 Komplementar ApS -
GUNDORPH ApS
Via GUNDORPH HOLDING ApS -
Nordic Apparel Group ApS
Via GUNDORPH HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
GUNDORPH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2022 -
CITY-HOTELLER, TYSKLAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2008 -
P-North Risk 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2021 -
North Risk A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2021 -
Rose BidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2024
Bestyrelsesposter (14)
-
North Pensionsagentur A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2021 -
FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2022 -
Pharma Equity Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023 -
North Risk Realkreditrådgivning ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2021 -
HD Forsikring Assurance Agentur ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2022 -
North Forsikringsagentur A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2021 -
North Risk Forsikringsmægler A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2021 -
DANSKE FORSIKRINGSMÆGLERE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.08.2023 -
North Risk Financial Procurement ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2021 -
Langmach Ribe ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2023 -
P-North Risk 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
North Risk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
TLC Fashion P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (126)
-
Ensure Syd Forsikringsmægler Aps (Nu: North Syd ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
ENSURE & RØNN ApS (Nu: North & Rønn ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
ENSURE INTERNATIONAL INSURANCE BROKER A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Rosenkrantz Gundorph er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• GUNDORPH HOLDING ApS (ejer lige nu 43,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -9.689' DKK.
• TLC 21 Komplementar ApS (ejer lige nu 85%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -9.689' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Lars Rosenkrantz Gundorph, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Rosenkrantz Gundorph har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved ASSURANDØRGRUPPEN A/S (Nu: Willis Towers Watson A/S) der præsenterede et overskud på 42.886' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND der præsenterede et underskud på 52.286' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 46 forskellige selskaber (heraf 32 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 3 måneder fra 2008 til i dag hos K/S CITY-HOTELLER, TYSKLAND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.279' DKK (ASSURANDØRGRUPPEN A/S (Nu: Willis Towers Watson A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38.809' DKK (North Risk BidCo A/S (Nu: North Risk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 606.336' DKK (P-North Risk 2021 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.689' DKK (GUNDORPH HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Johnny Krohn Rasmussen.