Peter Isbrandt Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER ISBRANDT JACOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.024.699' DKK FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC) (2015) |
Største underskud: | -8.395.070' DKK KALUNDBORG VANDFORSYNING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 66.073.466' DKK FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC) (2015) |
Største gæld: | 10.120.919' DKK FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC) (2015) |
Flest årsværk: | 157 årsværk hos DANSK BIBLIOTEKSCENTER A/S (Nu: DBC DIGITAL A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER ISBRANDT JACOBSEN (32 år 5 måneder) |
Seed: 1704331814
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1992 hos PETER ISBRANDT JACOBSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Isbrandt Jacobsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Peter nu besiddet i 32 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER ISBRANDT JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
DANSK BIBLIOTEKSCENTER A/S (Nu: DBC DIGITAL A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2018
Registreringsdato: 24.05.2018 -
FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2018
Registreringsdato: 09.04.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
15.04.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.12.2018 - 01.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.08.2021 - 24.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Peter Isbrandt Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos DANSK BIBLIOTEKSCENTER A/S (Nu: DBC DIGITAL A/S) der præsenterede et overskud på 7.412' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN CAPNOVA INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC) der præsenterede et underskud på 13.855' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2014 til 2018 hos DBC DIGITAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.502' DKK (KALUNDBORG SPILDEVANDSANLÆG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.262' DKK (KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.252.065' DKK (KALUNDBORG FORSYNING HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.121' DKK (KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Steffen Lund.