Bjørn Lejre Stender
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER (Stifter) |
Største overskud: | 19.728' DKK MIDDELFART SPILDEVAND A/S (2022) |
Største underskud: | -252.097' DKK MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.506.690' DKK MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 202.466' DKK MIDDELFART SPILDEVAND A/S (2017) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos P. LINDBERG INDUSTRI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER (30 år 6 måneder) |
Seed: 1828307442
Karrieren som erhvervsleder startede i 1994 hos MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjørn Lejre Stender og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Bjørn nu bestreddet i 30 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
MAGLEMOSE PUMPELAUG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
Stenogaard P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2021 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2022 -
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2014
Tidslinje (31)
-
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som direktionsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 3.421' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DANSK AFFALD A/S (Nu: Damifo Vojens A/S) kunne fremvise et underskud på 17.723' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.065' DKK (P. LINDBERG INDUSTRI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.309.472' DKK (MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.150' DKK (SAMAQUA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Sven Bertel Andersen.