Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord
Kongevejen 38, 3480 Fredensborg, DK Status: Aktiv Opdateret:
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ABG ApS
Ejerandel: 100% -
Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GAMMELJORD ADVOKATER ApS
Via Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS
Direktørposter (3)
-
GAMMELJORD ADVOKATER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2003 -
ABG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2003 -
Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2016
Bestyrelsesposter (30)
-
CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2016 -
Vognmandsforeningen Danmark Fmba UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.09.2023 -
KODOMO HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Hafnia Kompagni ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
CPHPOST.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
AUGUSTINUS FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2016 -
PANPRODAN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
HECSAP ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.09.2023 -
CAF INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2016 -
HOSTRUP INVEST IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.09.2021 -
EL Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
DD Coach ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Peter Grandt Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.09.2021 -
NordicHammer ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Nyforbyelse ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Gargeya Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Anpartsselskabet CC af 22. maj 2024 UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Mariuma Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
RI-BYG ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Café Mors Varme Hænder F.M.B.A UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.09.2023 -
WONK Revolution ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
PROPDUCK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Sommer Blønd Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Inscripta Denmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 18.09.2023 -
J. Cashmere Foals ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
slk 2022 Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Cuyo Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
L O-H ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Casalisa ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
R M Malergruppen ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.08.2024 Ny
Tidslinje (3535)
-
Velo ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
TUWA VVS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Mariuma Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?