Ulf Westmark-Højelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.185' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.494' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 5.619' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2019) |
Største gæld: | 13.577' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (11 år 4 måneder) |
Seed: 1381692387
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 i Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (tidligere Fluff v/Ulf Westmark-Højelsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ulf Westmark-Højelsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ulf i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Westmark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TBWA Copenhagen A/S
Via Westmark Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Westmark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
TBWA Copenhagen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2023
Tidslinje (11)
-
TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
TBWA Copenhagen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2023
Registreringsdato: 15.01.2023 -
CONNECTED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ulf har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2021 - 15.01.2023
Bestyrelsesmedlem
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Westmark Holding ApS -
Reel ejer
23.10.2016 - 05.10.2020
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - 31.05.2021
Reel ejer
06.10.2020 - 12.04.2021
Ejerandel: 46,27% -
Stifter og Direktør
23.10.2016 - 01.09.2017
Ejer
23.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulf Westmark-Højelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Westmark Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 305' DKK. Igennem holdingselskabet Westmark Holding ApS har Ulf derfor også ejerandele i TBWA Copenhagen A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ulf Westmark-Højelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Westmark Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 374' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Westmark Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 381' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.185' DKK (TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.756' DKK (TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 305' DKK (Westmark Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulf' netværk er Peder Bernt Stryhn.